原标题:新任山西省政府领导,来自交通银行
来源:长安街知事
最新消息,交通银行副行长、首席财务官吴伟“空降”山西省,现任省政府党组成员。
据《湖北日报》报道:8月16日,湖北省与山西省在武汉签署协议,全面加强卫生健康领域区域协作,共建山西省区域医疗中心。湖北省委书记蒋超良,山西省长楼阳生,湖北省长王晓东出席签约仪式并见证签约。山西省政府党组成员吴伟等参加有关活动。
山西省政府目前共有9位领导,除吴伟外,包括省长楼阳生,副省长胡玉亭、王一新、张复明、贺天才、刘新云、王成,以及省政府秘书长王纯。
吴伟出生于1969年8月,拥有经济学博士学位,毕业于财政部财政科学研究所。此次赴任山西之前,他一直供职于银行系统,其中在交通银行工作超过20年。
吴伟(资料图)
吴伟于1998年博士毕业后进入交行,历任辽宁省分行行长、预算财务部总经理、投资银行部总经理、资产负债管理部总经等职,2015年出任交行首席财务官。
2017年9月,吴伟升任交通银行副行长,继续兼任首席财务官。
长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,近期从国有大行赴地方省政府任职的,还有建行副行长张立林。
7月30日,经辽宁省十三届人大常委会第十二次会议表决通过,决定任命张立林为辽宁省人民政府副省长。
张立林(中)宣誓就职
张立林出生于1971年1月,曾在中国农业银行工作20年,担任过上海分行副行长、资产管理部总裁(总经理)、信用卡中心总经理等职务,2017年9月升任中国建设银行副行长。
吴伟简历
吴伟,出生于1969年8月,1998年于财政部财政科学研究所研究生部获经济学博士学位。
1994年7月至1995年10月,在中国人民银行武汉市分行稽核处工作;
1998年7月至2010年1月,历任交通银行财务会计部财务处主管、副处长、副总经理,预算财务部副总经理、总经理;
2010年1月至2011年10月,任交通银行辽宁省分行行长;
2011年10月至2013年7月,任交通银行预算财务部总经理;
2013年7月至2015年4月,历任交通银行投资银行部总经理、投资银行业务中心总裁,其中2014年12月起兼任资产负债管理部总经理;
2015年4月至2017年8月,任交通银行首席财务官,兼任资产负债管理部总经理;
2017年9月至2019年1月,任交通银行副行长兼首席财务官;
2019年1月至2019年8月,任交通银行执行董事、副行长兼首席财务官;
2019年8月起,任山西省政府党组成员。
(简历来自交通银行官网)
责任编辑:张申