原标题:中行新任党委书记亮相,四大行“一把手”全到位
来源:长安街知事
赴中国银行工作1年后,刘连舸于近日出任该行党委书记。至此,国有四大行“一把手”全部配齐。
据中国银行微信公号消息,6月26日,中国银行隆重召开庆祝中国共产党成立98周年大会,党委书记刘连舸同志发表讲话。
刘连舸
长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,此前,刘连舸任中国银行行长、副董事长、党委副书记。近期,多家财经媒体报道,他出任中行党委书记后,已被提名为董事长。
刘连舸出生于1961年5月,吉林永吉人,早年在中国人民银行系统工作,曾任国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局(保卫局)局长。
2007年,刘连舸转赴中国进出口银行,任副行长;2015年2月,接任行长。2018年6月,他来到中国银行,任行长、副董事长、党委副书记。
前任中国银行党委书记、董事长为陈四清,他现任中国工商银行党委书记、董事长。今年1月,时任工行党委书记、董事长易会满晋升中国证监会主席,4月,陈四清出任该职务。
刘连舸上任后,中、农、工、建四大国有商业银行的“一把手”已全部到位,分别是:
中国银行——党委书记、行长(提名董事长)刘连舸;
中国农业银行——党委书记、董事长周慕冰;
中国工商银行——党委书记、董事长陈四清;
中国建设银行——党委书记、董事长田国立。
此外,四大行将空缺两个行长职务:
刘连舸顺利出任中行董事长后,中国银行行长待补;
去年9月,时任农行行长赵欢转任国家开发银行党委书记,后就任董事长,至今中国农业银行行长未有正式人选。
刘连舸简历
刘连舸,男,汉族,1961年5月生,吉林永吉人,研究生学历,经济学硕士,高级经济师。
现任中国银行党委书记、行长。
1982年—1985年,毕业于吉林财贸学院财政金融系(1982年获经济学学士学位),吉林财贸学院财政金融系助教。
1987年,毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。
1987年—1990年,任中国人民银行办公厅干部、副处级秘书(1990年)。
1990年—1991年,任中国人民银行外事局国际货币基金处助理调研员。
1991年—1996年,任中国人民银行国际金融组织司亚洲开发银行副处长、处长(1993年)。
1996年—1999年,任中国驻亚洲开发银行(菲律宾马尼拉)副执行董事。
1999年—2000年,任中国人民银行驻欧洲代表处(英国伦敦)首席代表。
2000年—2004年,任中国人民银行国际司副司长。
2004年—2005年,任中国人民银行福州中心支行行长(正厅局级)、国家外汇管理局福建省分局局长。
2005年—2006年,任中国人民银行反洗钱局(保卫局)局长。
2007年3月—2015年2月,任中国进出口银行副行长。
2015年2月—2018年6月,任中国进出口银行行长、党委副书记、副董事长。
2018年6月—2019年6月,任中国银行行长、党委副书记、副董事长。
2019年6月,任中国银行党委书记、行长。
责任编辑:赵明