原标题:徐立毅任河南省委常委、郑州巿委书记
来源:郑州日报
记者从上午9:30召开的郑州市领导干部会议上获悉,徐立毅同志任河南省委常委、郑州市委书记。马懿同志不再担任河南省委常委、郑州市委书记。
此前,徐立毅同志任杭州市委副书记、市长。
马懿同志已于今年1月任河南省人大常委会党组副书记、副主任。
徐立毅同志简历
徐立毅,男,汉族,浙江绍兴人,1964年8月出生。1983年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党,大学学历。
1979.09杭州大学地理系地理专业学习
1983.07余姚县(市)农经委干部、经营管理科科长(其间:1987.08-1990.06在中央党校经济管理专业大专班学习)
1992.03余姚市政府办公室副局级秘书
1994.07余姚市四明山镇党委书记
1995.09余姚市马渚镇党委书记
1996.02余姚市马渚镇党委书记、镇人大主席
1997.03余姚市副市长(其间:1998.12-2000.11浙江大学经济学专业;研究生课程进修班学习;2001.03-2001.12挂职任浙江省委组织部组织处副处长)
2001.12宁波市水利局党委书记、局长
2002.09中共宁波市鄞州区委副书记、代区长
2003.02中共宁波市鄞州区委副书记、区长
2006.12中共杭州市江干区委书记
2010.01中共杭州市江干区委书记、区人大常委会主任
2011.11中共杭州市余杭区委书记、杭州良渚遗址管理区党工委书记
2012.02中共杭州市委常委,余杭区委书记、杭州良渚遗址管理区党工委书记
2014.03中共杭州市委常委、市政府副市长人选,杭州良渚遗址管理区党工委书记
2014.04中共杭州市委常委、市政府党组副书记、常务副市长,市委政法委副书记、杭州行政学院院长
2015.04中共温州市委副书记,市政府副市长、代市长
2016.01中共温州市委书记
2017.02中共杭州市委副书记,市政府副市长、代市长
2017.04中共杭州市委副书记,市政府市长
(简历来源人民网地方领导资料库)
马懿同志简历
马懿,男,1959年4月生,回族,大学学历,1982年1月加入中国共产党,1977年3月参加工作。
1977.03—1978.10宁夏银川市康乐木器厂工人
1978.10—1982.07洛阳农机学院机械工程一系机械制造工艺及设备专业学习
1982.07—1983.06洛阳工学院机械工程一系团委书记
1983.06—1983.12洛阳工学院团委副书记
1983.12—1989.07共青团洛阳市委副书记
1989.07—1991.08共青团洛阳市委书记
1991.08—1994.05河南省新安县委副书记、县长
1994.05—1996.03河南省新安县委书记、人大常委会主任
1996.03—1996.05洛阳市委常委
1996.05—1998.12洛阳市委常委、宣传部长
1998.12—2001.09洛阳市委常委、市纪委书记
2001.09—2003.06洛阳市委副书记、市纪委书记
2003.06—2006.06郑州市委副书记、市纪委书记
2006.06—2006.09郑州市委常务副书记(正市级)、市纪委书记
2006.09—2008.09郑州市委常务副书记(正市级)(其间:2008.03—2008.04在中央党校第50期地厅级干部进修班学习)
2008.09—2009.03郑州市委常务副书记(正市级)、郑东新区管委会主任、党工委书记
2009.03—2009.06郑州市委常务副书记(正市级)
2009.06—2010.11郑州市委常务副书记(正市级),郑州市委党校校长
2010.11—2011.12河南省环境保护厅厅长、党组书记
2011.12—2012.01郑州市委副书记,市政府副市长、代市长
2012.01—2012.02郑州市委副书记,市政府副市长、代市长、党组书记
2012.02—2016.04郑州市委副书记,市政府市长、党组书记
2016.04—2016.05河南省委常委,郑州市委副书记,市政府市长、党组书记
2016.05—2019.01河南省委常委,郑州市委书记
2019.01河南省委常委,郑州市委书记,省人大常委会副主任
中共十九大代表,十二届全国人大代表
(简历来源人民网地方领导资料库)
责任编辑:闫宏亮